1370 - Wiener Morgenzeitung
19.01.1919 - 16.09.1927
23.09.1927 - 11.03.1938 Nachfolger: 0700 DIE NEUE WELT
Impressum
19.01.1919 - 04.03.1919
[Herausgeber und Eigentümer]: Jüdische Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H.
Verantwortlicher Redakteur: Theodor Friedberg
[Druck]: Buchdruckerei u[nd] V[erlags]-A[nstalt] Ignaz Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwortlicher Leiter: Hans Folter
05.03.1919 - 10.03.1920
[Herausgeber und Eigentümer]: Jüdische Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H.
Verantwortlicher Redakteur: Jacques Schwarz
[Druck]: Buchdruckerei u[nd] V[erlags]-A[nstalt] Ignaz Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwortlicher Leiter: Hans Folter
11.03.1920 - 04.11.1921
[Herausgeber und Eigentümer]: Jüdische Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H.
Verantwortlicher Redakteur: Samuel Polak
[Druck]: Buchdruckerei u[nd] V[erlags]-A[nstalt] Ignaz Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwortlicher Leiter: Hans Folter
05.11.1921 - 30.11.1921
[Herausgeber und Eigentümer]: Jüdische Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H.
Verantwortlicher Redakteur: Jacques Löw
[Druck]: Buchdruckerei u[nd] V[erlags]-A[nstalt] Ignaz Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwortlicher Leiter: Hans Folter
01.12.1921 - 07.05.1922
[Herausgeber und Eigentümer]: Jüdische Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H.
Verantwortlicher Redakteur: Jacques Löw
[Druck]: Druck- und Verlagsanstalt Melantrich A.G. (Abt. W[iene]r Morgenzeitung)
[Für den Druck] verantwortlicher Leiter: S[amuel] Grünhut
08.05.1922 - 08.05.1922
[Herausgeber und Eigentümer]: Jüdische Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H.
Verantwortlicher Redakteur: Jacques Löw
[Druck]: Druck- und Verlagsanstalt Ig[naz] Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwortl[icher] Leiter: K[arl] Lang.
09.05.1922 - 12.05.1922
[Herausgeber und Eigentümer]: Jüdische Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H.
Verantwortlicher Redakteur: Jacques Löw
[Druck]: Buchdruckerei- und Verlags-Anstalt Ignaz Steinmann Ges.m.b.H.
13.05.1922 - 26.05.1922
[Herausgeber und Eigentümer]: Jüdische Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H.
Verantwortlicher Redakteur: Jacques Löw
[Druck]: Buchdruckerei- und Verlagsanstalt Ignaz Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwortlicher Leiter: Karl Lang
27.05.1922 - 30.09.1922
[Herausgeber und Eigentümer]: Jüdische Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H..
Verantwortlicher Redakteur: Peter Kirchner
[Druck]: Buchdruckerei- und Verlagsanstalt Ignaz Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwortlicher Leiter: Karl Lang
01.10.1922 - 27.12.1922
Herausgeber u[nd] Eigentümer: Jüd[ische] Zeitungs- u[nd] Verlagsges.m.b.H.
Verantw[ortlicher] Redakteur: Peter Kirchner
[Druck]: Buchdruckerei- u[nd] Verlagsanstalt Ig[naz] Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantw[ortlicher] Leiter: K[arl] Lang
28.12.1922 - 14.02.1923
Herausgeber u[nd] Eigentümer: Jüd[ische] Zeitungs- u[nd] Verlagsges.m.b.H.
Verantw[ortlicher] Redakteur: Peter Kirchner
[Druck]: Druckerei- und Verlags-A.G. Ig[naz] Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantw[ortlicher] Leiter: K[arl] Lang
15.02.1923 - 17.04.1923
Herausgeber u[nd] Eigentümer: Jüd[ische] Zeitungs- u[nd] Verlagsges.m.b.H.
Verantw[ortlicher] Redakteur: Peter Kirchner
[Druck]: Druckerei- und Verlags-A.G. Ig[naz] Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwortl[icher] Leiter: Viktor Mistlberger.
18.04.1923 - 24.07.1923
Herausgeber u[nd] Eigentümer: Jüd[ische] Zeitungs- u[nd] Verlagsges.m.b.H.
Verantw[ortlicher] Redakteur: Alwin Goldschmied [= Albin Goldschmied]
[Druck]: Druckerei- und Verlags-A.G. Ig[naz] Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwortl[icher] Leiter: Viktor Mistlberger.
25.07.1923 - 15.01.1924
Herausgeber u[nd] Eigentümer: Jüd[ische] Zeitungs- u[nd] Verlagsges.m.b.H.
Verantw[ortlicher] Redakteur: Alwin Goldschmied [= Albin Goldschmied]
[Druck]: Druckerei- und Verlags-A.G. Ig[naz] Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwort[licher] Leiter: Viktor Mistlberger
Redaktion für die Tschecho-slowakische Republik: Ludwig Weiß
16.01.1924 - 14.04.1924
Herausgeber u[nd] Eigentümer: Jüd[ische] Zeitungs- u[nd] Verlagsges.m.b.H.
Verantw[ortlicher] Redakteur: Ernst Wettreich
[Druck]: Druckerei- und Verlags-A.G. Ig[naz] Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwort[licher] Leiter: Viktor Mistlberger
Redaktion für die Tschecho-slowakische Republik: Ludwig Weiß
15.04.1924 - 19.11.1924
Herausgeber u[nd] Eigentümer: Jüd[ische] Zeitungs- u[nd] Verlagsges.m.b.H.
Verantw[ortlicher] Redakteur: Ernst Wettreich
[Druck]: Druckerei- und Verlags-A.G. Ig[naz] Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwort[licher] Leiter: Viktor Mistlberger
Verantw[ortlicher] Redakteur für die Tschecho-Slowakei: Ludwig Weiß
20.11.1924 - 20.02.1925
Herausgeber u[nd] Eigentümer: Jüd[ische] Zeitungs- u[nd] Verlagsges.m.b.H.
Verantw[ortlicher] Redakteur: Jakob Krausz
[Druck]: Druckerei- und Verlags-A.G. Ig[naz] Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwort[licher] Leiter: Viktor Mistlberger
Verantw[ortlicher] Redakteur für die Tschecho-Slowakei: Ludwig Weiß
21.02.1925 - 09.05.1925
Herausgeber u[nd] Eigentümer: Jüd[ische] Zeitungs- u[nd] Verlagsges.m.b.H.
Verantw[ortlicher] Redakteur: Jakob Krausz
[Druck]: Druckerei- und Verlags-A.G. Ig[naz] Steinmann Ges.m.b.H.
[Für den Druck] verantwort[licher] Leiter: Viktor Mistlberger
10.05.1925 - 27.09.1926
Herausgeber u[nd] Eigentümer: Jüd[ische] Zeitungs- u[nd] Verlagsges.m.b.H.
Verantw[ortlicher] Redakteur: Jakob Krausz
[Druck]: Druckerei- und Verlags-A.G. Ig[naz] Steinmann Ges.m.b.H.
28.09.1926 - 16.09.1927
Herausgeber u[nd] Eigentümer: Jüd[ische] Zeitungs- u[nd] Verlagsges.m.b.H.
Verantw[ortlicher] Redakteur: Jakob Krausz
[Druck]: Inva
Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das
Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung