1040 - TAGESPRESSE
23.11.1933 - 17.12.1933 L*
Impressum
23.11.1933 - 15.12.1933
Eigentümer, Verleger, Herausgeber und Chefredakteur: Paul Szemere
Verantwortlicher Redakteur: Julius Mars-Marsidouscheg
Druck: Paul Bösbauer & Co. Ges.m.b.H.
16.12.1933 - 17.12.1933
Eigentümer, Verleger und Herausgeber: Dr. Gustav Canaval
Verantwortlicher Redakteur: Julius Mars-Marsidouscheg
Druck: Paul Bösbauer & Co. Ges.m.b.H.
Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das
Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung