01.11.1922 - 04.12.1922
Eigentum, Herausgabe und Verlag: Prot. Verlagsgesellschaft Dr. A[lexander] Salkind & Co.
Verantwortl[icher] Redakteur: Hans Guentner
[Druck]: Central-Druckerei
05.12.1922 - 15.02.1923
Eigentum, Herausgabe und Verlag: Verlagsgesellschaft Dr. A[lexander] Salkind & Co.
Verantwortl[icher] Redakteur: Hans Guentner
[Druck]: Central-Druckerei
[Für den Druck] v[erant]w[or]tl[ich]: M. Engel
16.02.1923 - 23.02.1923
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Louis Schwarz, Zeitungsherausgeber
Verantw[ortlicher] Redakteur: H[ans] Guentner
[Druck]: Central-Druckerei
[Für den Druck] verantwortl[ich]: M. Engel