1430 - Der WIENER Tag
25.11.1922 - 29.06.1930 Vorgänger: 1010 Der Tag
01.07.1930 - 12.03.1938
01.07.1930 - 03.01.1932 Nebenausgabe: 1000 Die Stunde
21.09.1933 - 21.10.1933 Nebenausgabe: 0020 Abend Ausgabe
23.10.1933 - 11.11.1933 Nebenausgabe: 0600 Nachtausgabe
Impressum
01.07.1930 - 08.07.1930
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
09.07.1930 - 12.08.1930
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Chefredakteur: Maximilian Schreier
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
13.08.1930 - 28.08.1930
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
29.08.1930 - 01.08.1931
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Chefredakteur: Maximilian Schreier
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
02.08.1931 - 07.09.1931
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
08.09.1931 - 20.02.1933
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Chefredakteur: Maximilian Schreier
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
21.02.1933 - 17.03.1933
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Chefredakteur: Maximilian Schreier
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: i.V. Vincenz Ludwig Ostry
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
18.03.1933 - 25.03.1933
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Chefredakteur: Maximilian Schreier
Verantwortlicher Redakteur: Vincenz Ludwig Ostry
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
26.03.1933 - 18.07.1933
Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Der Tag Verlag A.G.
Chefredakteur: Maximilian Schreier
Verantwortlicher Redakteur: Vincenz Ludwig Ostry
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
19.07.1933 - 16.02.1934
Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Der Tag Verlag A.G.
Chefredakteur: Maximilian Schreier
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Rudolf Kalmar [jun.]
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das
Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung