1010 - Der Tag
25.11.1922 - 29.06.1930
06.11.1928 - 29.06.1930 Nebenausgabe: 1000 Die Stunde
01.07.1930 - 12.03.1938 Nachfolger: 1430 Der WIENER Tag
Impressum
25.11.1922 - 27.11.1922
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag [[Verlag]] [Zeitungs]ges.m.b.H.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellv[ertreter]: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
28.11.1922 - 29.07.1923
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag [[Verlag]] Zeitungsges.m.b.H.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellv[ertreter]: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
30.07.1923 - 31.08.1923
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag [[Verlag]] Zeitungsges.m.b.H.
Für den redaktionellen Teil verantwortlich: i.V. Hugo Bettauer
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Chefredakteur-Stellvertreter]: [Josef Koller].
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
01.09.1923 - 31.03.1925
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag [[Verlag]] Zeitungsges.m.b.H.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
01.04.1925 - 19.04.1925
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag [[Verlag]] Zeitungsges.m.b.H.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
20.04.1925 - 16.06.1925
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag [[Verlag]] Zeitungsges.m.b.H.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
17.06.1925 - 09.07.1925
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag [[Verlag]] Zeitungsges.m.b.H.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
10.07.1925 - 22.07.1925
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag [[Verlag]] Zeitungsges.m.b.H.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: i.V. Redakteur Oscar Reich
[Chefredakteur-Stellvertreter]: [Josef Koller]
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
23.07.1925 - 11.08.1925
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag [[Verlag]] Zeitungsges.m.b.H.
Verantwortlich für den politischen und den gesamten nichtpolitischen Teil: i.V. Redakteur Oscar Reich
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Chefredakteur-Stellvertreter]: [Josef Koller]
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
12.08.1925 - 25.09.1925
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag [[Verlag]] Zeitungsges.m.b.H.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
26.09.1925 - 09.10.1925
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
10.10.1925 - 01.01.1926
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
02.01.1926 - 12.02.1926
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
13.02.1926 - 29.08.1926
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
30.08.1926 - 28.09.1926
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
29.09.1926 - 04.07.1927
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
05.07.1927 - 14.07.1927
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
15.07.1927 - 02.08.1927
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
03.08.1927 - 26.08.1927
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Rudolf Kalmar [jun.]
[Chefredakteur-Stellvertreter]: [Josef Koller]
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
27.08.1927 - 25.09.1927
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
26.09.1927 - 05.04.1928
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
06.04.1928 - 08.05.1928
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
09.05.1928 - 27.06.1928
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
28.06.1928 - 08.08.1928
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier].
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
09.08.1928 - 26.06.1929
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
27.06.1929 - 01.08.1929
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
02.08.1929 - 03.08.1929
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
04.08.1929 - 03.09.1929
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: i.V. Oscar Reich
[Chefredakteur-Stellvertreter]: [Josef Koller]
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
04.09.1929 - 27.12.1929
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
28.12.1929 - 30.01.1930
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
31.01.1930 - 11.06.1930
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
Verantwortlich für den politischen Teil: Maximilian Schreier
Chefredakteur: Maximilian Schreier
[Verantwortlich] für den gesamten nichtpolitischen Teil: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
12.06.1930 - 29.06.1930
Herausgeber und Eigentümer: Der Tag Verlag A.G.
[Chefredakteur]: [Maximilian Schreier]
[Für die Redaktion] verantwortlich: Josef Koller
Chefredakteur-Stellvertreter: Josef Koller
Druckerei: J[ohann] N[epomuk] Vernay A.G.
Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das
Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung