Wissenschaftlicher Werdegang und Funktionen | |
Wissenschaftlicher Werdegang | |
1946–1949 | Studium an der Universität Wien: Geographie, Geologie, Biologie, Geschichte |
1.8.1946–31.7.1948 | Studienassistent am Geographischen Institut der Universität Wien |
15.7.1948 | Lehramtsprüfung für höhere Schulen in Geographie und Geschichte Hausarbeit: „Die Entwicklung von Rumpfschollengebirgen in verschiedenen Klimaten“ |
1.8.1948–31.3.1955 | Studienassistent mit Lehrauftrag am Geographischen Institut der Universität Wien beim Ordinariat für Physische Geographie |
15.7.1949 | Promotion zum Dr. rer. nat. (Geographie und Geologie). Dissertation: Beiträge zur Morphologie der östlichen Gailtaler Alpen. XIX + 349 S., 91 Bilder, Profile und Karten (unveröffentlicht). |
1.4.1955–31.7.1965 | Universitätsassistent bzw. Oberassistent am Geographischen Institut der Universität Wien mit Lehrauftrag beim Ordinariat für Kulturgeographie |
16.7.1965 | Habilitation für das Gesamtgebiet der Geographie an der Universität Wien. Habilitationsschrift: Die Geschäftsstraßen Wiens. Eine statistisch-physiognomische Analyse. |
1.8.1965–31.8.1968 | Oberass. Univ.-Doz. , Geographisches Institut, Universität Wien |
1.9.1968–31.8.1969 | Visiting Professor (Full Professor), Department of Geography, Kent State University, Ohio, Kent, USA |
1.9.1969–31.8.1970 | Visiting Professor (Full Professor), Department of Geography, Ottawa University, Canada |
1.9.1970–31.3.1972 | Oberass. Univ.-Doz. , Geographisches Institut, Universität Wien |
27.7.1971 | Verleihung des Titels "Außerordentlicher Professor" |
1.4.1972–30.9.1972 | Gastprofessor, Geographisches Institut, Universität Erlangen, BRD |
1.10.1972 | Ernennung zum o. Univ.-Prof., Lehrkanzel für Geographie, Raumforschung und Raumordnung, Geographisches Institut, Universität Wien, Gründung und Ausbau des Studienzweigs Raumforschung und Raumordnung |
1.10.1977 | stellvertretender Obmann der Kommission f. Raumforschung d. Österr. Akad. d. Wissenschaften |
1.10.1983 | Obmann der Kommission f. Raumforschung WS 1987/88 Visiting Scholar, Institut for Urban and Regional Development, Berkeley, USA |
1.1.1989 (–1992) | Gründung und 1. gesch. Direktor des Institut für Stadt- und Regionalforschung d. Österr. Akad. d. Wissenschaften. |
1.3.1992 (–1999) | Obmann des Kuratoriums ebenda |
1.10.1994 (–1999) | Koordinatorin d. FWF- Schwerpunkts: Österreich. Raum und Gesellschaft. |
1.10.1995 | Emeritierung |
1.10.1998 (–2001) | Obmann der Kommission für die wissenschaftliche Zusammenarbeit der Österr. Akad. d. Wissenschaften mit Dienststellen des Bundesministeriums für Landesverteidigung |
Tätigkeit bei österreichischen Institutionen |
|
1971–78 | Österreichischer Raumordnungsbeirat der Bundesregierung |
1975–84 | Verkehrsbeirat der Stadt Wien |
1975–84 | Stadtentwicklungsbeirat der Stadt Wien |
Tätigkeit bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
|
1983 bis 2000 als Mitglied in folgenden Kommissionen:
Planungskommission in folgenden Beiräten und Kuratorien:
Forschungsstelle für institutionellen Wandel und europäische Integration in folgenden Forschungsprogrammen:
Man and Biosphere (MAB) | |
Internationale Tätigkeit | |
1979–84 | Gutachterin für den Sonderforschungsbereich "Historische Stadtforschung" der Deutschen Forschungs- gemeinschaft |
1985–96 | Präsident des Österreichischen Nationalkomitees für die IGU (International Geographical Union) |
1989–1996 | Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Berlin/Bonn |
2000 | Gutachterin des Schweizerischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung über das Nationale Forschungs- programm "Landscapes and Habitats of the Alps" |
2001 | Evaluierung als Expertin des "Institut Universitaire Kurt Bösch", Sion auf Einladung des Schweizer Wissenschafts- und Technologierates |
Gutachterliche Tätigkeit für die OeNB, den FWF, die VW-Stiftung und die Humboldt-Stiftung | |
zurück zur Homepage |