0430 - Das Kleine Blatt
01.03.1927 - 12.02.1934
28.02.1934 - 31.08.1944
01.09.1944 - 06.04.1945 Nachfolger: 0480 Kleine Wiener Kriegszeitung
Impressum
01.03.1927 - 05.03.1927
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Verantwortlicher Redakteur: Ludwig Stüpel, Beamter
06.03.1927 - 30.08.1927
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Ludwig Stüpel, Beamter
31.08.1927 - 28.08.1928
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Karl H[ans] Sailer
29.08.1928 - 14.09.1928
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Karl Ausch
15.09.1928 - 18.06.1929
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Karl H[ans] Sailer
19.06.1929 - 19.07.1929
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Karl Ausch
20.07.1929 - 14.01.1930
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: K[arl] H[ans] Sailer
15.01.1930 - 24.04.1930
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Karl Ausch
25.04.1930 - 29.05.1930
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Johann Hirsch
30.05.1930 - 14.07.1930
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Karl Ausch
15.07.1930 - 17.08.1931
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Johann Hirsch
18.08.1931 - 09.08.1932
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Karl Ausch
10.08.1932 - 10.08.1932
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Joh[ann] Hirsch
11.08.1932 - 19.10.1932
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Johann Hirsch
20.10.1932 - 06.01.1933
Eigentümer, Verleger, Drucker und Herausgeber: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts Swoboda & Co.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Ludwig Wagner
07.01.1933 - 26.04.1933
Eigentümer, Verleger und Herausgeber: Sozialdemokratischer Verlag Ges.m.b.H.
Drucker: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts A.G.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Ludwig Wagner
27.04.1933 - 03.07.1933
Eigentümer, Verleger und Herausgeber: Sozialdemokratischer Verlag Ges.m.b.H.
Drucker: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts A.G.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Karl Ausch
04.07.1933 - 31.07.1933
Eigentümer, Verleger und Herausgeber: Sozialdemokratischer Verlag Ges.m.b.H.
Drucker: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts A.G.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Julius Braunthal
01.08.1933 - 07.10.1933
Eigentümer, Verleger und Herausgeber: Sozialdemokratischer Verlag Ges.m.b.H.
Drucker: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts A.G.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Karl Ausch
08.10.1933 - 12.02.1934
Drucker: Druck- und Verlagsanstalt Vorwärts A.G.
Chefredakteur: Julius Braunthal
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Johann Hirsch
Eigentümer, Verleger und Herausgeber: Soz[ial]dem[okratischer] Verlag Ges.m.b.H.
Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das
Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung