0140 - BECSI MAGYAR UJSAG [Wiener Ungarische Zeitung]
31.10.1919 - 16.12.1923
Impressum
31.10.1919 - 12.02.1920
Szerkeszti és kiadja [Redigiert und herausgegeben von]: Lajos Róna
Tulajdona [Eigentum]: Bécsi Magyar Ujság kiadóvállalat A.G.
A szerkesztesert felelös [Für die Redaktion verantwortlich]: Richard Konstandt
Nyomja [Gedruckt von]: Johann N[epomuk] Vernay A.G.
13.02.1920 - 30.08.1920
Föszerkesztö [Chefredakteur]: Dr. Jenö Lazar
Kiadja [Herausgegeben von]: Bécsi Magyar Ujság kiadóvállalat A.G.
A szerkesztesert felelös [Für die Redaktion verantwortlich]: Richard Konstandt
Nyomja [Gedruckt von]: Johann N[epomuk] Vernay A.G.
31.08.1920 - 20.09.1920
Föszerkesztö [Chefredakteur]: Dr. Jenö Lazar
Kiadja [Herausgegeben von]: Bécsi Magyar Ujság kiadóvállalat A.G.
A szerkesztesert felelös [Für die Redaktion verantwortlich]: A. J. Tollmann
Nyomja [Gedruckt von]: Johann N[epomuk] Vernay A.G.
21.09.1920 - 14.02.1921
A szerkesztesert felelös [Für die Redaktion verantwortlich]: A. J. Tollmann
Nyomja [Gedruckt von]: Johann N[epomuk] Vernay A.G.
Föszerkesztö [Chefredakteur]: Dr. Jenö Lazar
Igazgato [Direktor]: Sándor Barna
Kiadja [Herausgegeben von]: Bécsi Magyar Ujság kiadóvállalat A.G.
15.02.1921 - 15.06.1921
Föszerkesztö [Chefredakteur]: Dr. Jenö Lazar
Igazgato [Direktor]: Sándor Barna
Kiadja [Herausgegeben von]: Bécsi Magyar Ujság kiadóvállalat Ges.m.b.H.
A szerkesztesert felelös [Für die Redaktion verantwortlich]: A. J. Tollmann
Nyomja [Gedruckt von]: Johann N[epomuk] Vernay A.G.
16.06.1921 - 18.10.1922
Föszerkesztö [Chefredakteur]: Dr. Jenö Lazar
A föszerkesztö helyettese [Stellvertreter des Chefredakteurs]: Dr. György Bölöni
Igazgato [Direktor]: Sándor Barna
Kiadja [Herausgegeben von]: Bécsi Magyar Ujság kiadóvállalat Ges.m.b.H.
A szerkesztesert felelös [Für die Redaktion verantwortlich]: A. J. Tollmann
Nyomja [Gedruckt von]: Johann N[epomuk] Vernay A.G.
19.10.1922 - 31.01.1923
Föszerkesztö [Chefredakteur]: Dr. Jenö Lazar
A föszerkesztö helyettese [Stellvertreter des Chefredakteurs]: Dr. György Bölöni
Kiado [Herausgeber]: Sándor Barna
Tulajdonos [Eigentümer]: Bécsi Magyar Ujság kiadóvállalat Ges.m.b.H.
A szerkesztesert felelös [Für die Redaktion verantwortlich]: A. J. Tollmann
Nyomja [Gedruckt von]: Johann N[epomuk] Vernay A.G.
Nyomdavezetö [Leiter der Druckerei]: Karl Horn
01.02.1923 - 22.05.1923
Föszerkesztö [Chefredakteur]: Oszkar Jaszi
Kiado [Herausgeber]: Sándor Barna
Tulajdonos [Eigentümer]: Bécsi Magyar Ujság kiadóvállalat Ges.m.b.H.
A szerkesztesert felelös [Für die Redaktion verantwortlich]: A. J. Tollmann
Nyomja [Gedruckt von]: Johann N[epomuk] Vernay A.G.
Nyomdavezetö [Leiter der Druckerei]: Karl Horn
23.05.1923 - 16.12.1923
Föszerkesztö [Chefredakteur]: Oszkar Jaszi
Kiado [Herausgeber]: Sándor Barna
Tulajdonos [Eigentümer]: Bécsi Magyar Ujság kiadóvállalat Ges.m.b.H.
A szerkesztesert felelös [Für die Redaktion verantwortlich]: A. J. Tollmann
Nyomja [Gedruckt von]: Vorwärts nyomdavállalat
Datenbank der Wiener Tageszeitungen, Stand 31.12.1995
Datenerhebung und Aufbereitung durch das
Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung